Hanes ariannol MANCHESTER ENVIRONMENTAL EDUCATION NETWORK

Rhif yr elusen: 1095908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.84k £24.82k £21.79k £22.33k £22.42k
Cyfanswm gwariant £26.94k £19.84k £25.20k £24.24k £25.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.15k £12.19k N/A N/A