THE GARAGE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Garage is a performing arts venue in Norwich, supporting artists, audiences and young people across Norfolk and beyond. We programme professional performance, support artists to make work and deliver dance, drama and music participation activities for all ages. We place an emphasis on talent progression and engaging disadvantaged or vulnerable young people with least access to the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,585,267
Roddion a chymynroddion | £35.47k | |
Weithgareddau elusennol | £1.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £14.49k | |
Arall | £21.35k |
Cyfanswm gwariant:
£1,545,725
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.55m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,655 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £39.54k |
Pobl

24 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 30 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 298418 COMMUNITY MUSIC EAST LIMITED
- 13 Awst 2003: Cofrestrwyd
- THE GARAGE (Enw gwaith)
- THE ACADEMY TRUST (NORFOLK) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Launchbury | Cadeirydd | 13 November 2017 |
|
|
||||
Nadine Zubair | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Daniel Thrower | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Timothy Brain | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Ayla Fulstow | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Emily Field | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Crompton-Howes | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
JOANNE WARR | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
JEREMY GILKS | Ymddiriedolwr | 14 August 2017 |
|
|
||||
Sarah Hamilton | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £857.14k | £1.10m | £1.05m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £997.33k | £825.53k | £1.05m | £1.14m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.22k | £223.10k | £178.60k | £20.89k | £30.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.60k | £30.99k | £24.98k | £49.41k | £35.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £984.60k | £819.10k | £1.07m | £1.00m | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £14.49k | |
|
Incwm - Arall | £1.05k | £7.05k | £8.11k | £0 | £21.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £989.69k | £817.18k | £1.04m | £1.14m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £8.63k | £12.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.64k | £8.34k | £9.12k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £27.53k | £26.97k | £80.07k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £44.24k | |
|
Cyfanswm asedau | £415.32k | £449.28k | £460.05k | £414.58k | £387.50k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £136.75k | £139.09k | £130.74k | £172.29k | £203.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/08/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/06/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/08/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20/11/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/08/2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITIES OBJECTS ARE: 3.1.1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PERFORMING ARTS, PRINCIPALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF FACILITIES, TRAINING, PRODUCTION AND PRESENTATION OF ALL TYPES OF PERFORMING ARTS; AND 3.1.2 FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO PROVIDE ACCESS TO FACILITIES FOR RECREATIONAL AND LEISURE TIME OCCUPATION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, ACTIVITIES CONCERNED WITH CREATIVE AND EXPRESSIVE ARTS AND PHYSICAL ACTIVITY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE UPKEEP, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE CHARITY’S PREMISES; AND 3.1.3 TO AID THE PHYSICAL, MENTAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE SO THAT THEY MAY GROW TO MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND TO AID THE SOCIAL INCLUSION OF THE SAID CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN ANY CASE, WHETHER OR NOT IN CONJUNCTION WITH OTHER PARTIES FROM TIME TO TIME AND MAINLY WITHIN THE EASTERN REGION (“THE OBJECTS)
Maes buddion
WITHIN THE COUNTY OF NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GARAGE
14 CHAPEL FIELD NORTH
NORWICH
NR2 1NY
- Ffôn:
- 01603283382
- E-bost:
- info@thegarage.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window