Hanes ariannol NORTH ESSEX PRIMARY CARE TRUSTS CHARITABLE FUNDS
Rhif yr elusen: 1095673
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 20/07/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £366.36k | £149.00k | £110.00k | £242.00k | £57.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £311.43k | £128.00k | £220.00k | £189.00k | £239.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.