ymddiriedolwyr FRIENDS OF RESCORLA
Rhif yr elusen: 1096804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Garry Harcourt TREGIDGA | Cadeirydd |
|
||||||
Tracy Pithie | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Rosalind Hayward | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Malcolm Gould | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Enid Rose | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
Paul George Hopewell | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|
||||
Kim Hopewell | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|
||||
IVAN JOHN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|||||
MERVYN ERIC WALKER | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|
||||
SUSAN LE TISSIER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.