ymddiriedolwyr GEOFFREY WHITWORTH THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1099081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Grubb | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Vivien Goodwin | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|||||
Lawrence Watling | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
David Webster | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||
Liz Naisbitt | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
DAVID ADAMS | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
RACHEL LINDSEY | Ymddiriedolwr | 05 January 2014 |
|
|
||||
SUSAN HIGGINSON | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
LESLEY ROBINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.