Hanes ariannol TEES VALLEY YOUTH FOR CHRIST

Rhif yr elusen: 1100160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £288.76k £260.89k £272.28k £155.10k £115.56k
Cyfanswm gwariant £291.71k £236.57k £269.80k £183.19k £141.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.44k £36.03k N/A N/A N/A