SOCIETY FOR CO-OPERATION IN RUSSIAN AND SOVIET STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Reference library, photographic archive and SCRSS archive from 1924, when the society was founded, to present day. Loan library of classic and contemporary Russian fiction and a range of other subjects. Russian language seminars, regular lectures, films and other events. Members' information digest three times a year and events email mailing list of Russian related events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Mai 2004: Cofrestrwyd
- SCRSS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Roy Matthews | Cadeirydd |
|
||||||
Meirian Jump | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Wendy Jane Ansley | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Professor Jeremy Hicks | Ymddiriedolwr | 30 May 2020 |
|
|
||||
Jane Rosen | Ymddiriedolwr | 30 May 2020 |
|
|
||||
Bethany Aylward | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Christine Lindey | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Diana Elizabeth Turner | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Michael Costello | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
Christine Barnard | Ymddiriedolwr | 22 September 2012 |
|
|
||||
Kate Clark | Ymddiriedolwr | 16 May 2009 |
|
|
||||
Ralph Gibson | Ymddiriedolwr | 21 May 2005 |
|
|
||||
Andrew Jameson | Ymddiriedolwr | 20 May 2000 |
|
|
||||
Charles Edward Stewart | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF BILL BOWRING | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.90k | £21.74k | £23.06k | £25.33k | £23.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.24k | £20.56k | £20.92k | £18.98k | £30.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED AND AMENDED 3 APRIL 2004.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, LEARNING AND KNOWLEDGE OF, AND TO PROMOTE STUDIES IN THE LANGUAGES, CULTURE, HISTORY AND LIFE OF RUSSIA AND THE OTHER COUNTRIES AND NATIONALITIES FORMERLY CONSTITUTING THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Society For Co-Operation in Russian
& Soviet Stu
320 Brixton Road
LONDON
SW9 6AB
- Ffôn:
- 02072742282
- E-bost:
- ruslibrary@scrss.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window