Hanes ariannol PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1096526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.94m | £27.81m | £22.85m | £26.35m | £26.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.97m | £28.38m | £23.67m | £25.95m | £26.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.13m | £4.90m | £4.01m | £4.22m | £4.60m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £520.00k | £579.00k | £1.34m | £869.00k | £973.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £579.00k | £269.00k | £253.00k | £179.00k | £243.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.13m | £1.10m | £751.00k | £1.06m | £1.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.10m | £26.32m | £21.74m | £24.99m | £24.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £138.00k | £129.00k | £105.00k | £115.00k | £138.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.97m | £28.38m | £23.67m | £25.95m | £26.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.00k | £79.00k | £62.00k | £103.00k | £136.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.00k | £71.00k | £33.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.