Hanes ariannol BLUE VENTURES CONSERVATION

Rhif yr elusen: 1098893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.06m £9.82m £29.49m £11.94m £16.52m
Cyfanswm gwariant £6.15m £6.83m £9.83m £14.58m £14.32m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.75m £1.71m £1.54m £1.86m £1.63m
Incwm o roddion a chymynroddion £191.80k £9.76m £29.31m £11.25m £16.50m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £298.49k £0 £11.87k £6.91k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.52m £800 £94.94k £270.04k £18.32k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.55k £198 £9.72k £408.14k £0
Incwm - Arall £42.35k £58.72k £67.79k £3.07k £1.01k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.00m £6.65m £9.34m £14.09m £13.80m
Gwariant - Ar godi arian £142.02k £152.20k £417.03k £474.99k £488.00k
Gwariant - Llywodraethu £67.63k £57.55k £101.29k £113.04k £232.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £1.40m £2.76m £4.60m £3.40m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £26.02k £76.89k £23.80k £39.67k