Hanes ariannol KETTERING SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1097215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.67k £5.93k £850 £5.38k £10.06k
Cyfanswm gwariant £13.69k £6.19k £743 £6.94k £8.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £610