ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF KENSAL GREEN CEMETERY
Rhif yr elusen: 1106549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Johanna Holmes | Cadeirydd | 14 December 2021 |
|
|
||||
Simon Hugh Francis Stanley | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
John Christopher Haines | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Nicola Dixon | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Susan lambert-Davies | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
David Bingham | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Irina Porter | Ymddiriedolwr | 06 August 2022 |
|
|
||||
IAN ALBERT JOHNSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
COLIN FENN | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|||||
Brent Elliott | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|||||
ROBERT STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.