Hanes ariannol GREAT LAKES OUTREACH
Rhif yr elusen: 1097267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.20m | £1.67m | £1.51m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.08m | £1.73m | £1.78m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.19m | £1.66m | £1.50m | £1.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.55k | £9.05k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £8.21k | £7.84k | £9.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.30k | £2.31k | £2.31k | £1.78k | £1.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.06m | £1.73m | £1.78m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.33k | £13.36k | £4.61k | £2.71k | £4.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.14k | £6.59k | £9.52k | £9.76k | £14.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £739.93k | £792.51k | £1.44m | £1.49m | £1.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.