THE FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH BARNARD CASTLE

Rhif yr elusen: 1097736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim is to help maintain and preserve the fabric of St. Mary's Parish Church, Barnard Castle and its' Parish Hall. This is done by organising social events and visits open to the general public as well as members on a regular basis.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1,063
Cyfanswm gwariant: £1,881

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Durham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mai 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FOSMS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr John Jackson White Ymddiriedolwr 19 March 2021
DAWSON'S COTTAGES
Derbyniwyd: Ar amser
DURHAM DALES PARISH NURSING
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BARNARD CASTLE WITH WHORLTON
Derbyniwyd: Ar amser
Pam Westgarth Ymddiriedolwr 23 January 2017
ZETLAND RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Derbyniwyd: Ar amser
PAULINE LOUGHRAN-HANBY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENNIFER MARGARET WHITE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CAROLYN LOUISE ROBSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev ALEC JAMES HARDING Ymddiriedolwr
DURHAM DALES PARISH NURSING
Derbyniwyd: Ar amser
BARNARD CASTLE AND MARWOOD WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST MARY'S BARNARD CASTLE PARISH HALL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr PATRICIA ANN CHILD Ymddiriedolwr
Girlguiding Barnard Castle Division
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.37k £6.78k £7.89k £4.80k £1.06k
Cyfanswm gwariant £7.10k £3.57k £12.09k £5.12k £1.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MARDEN HOUSE
DARLINGTON ROAD
BARNARD CASTLE
DL12 8TA
Ffôn:
01833637714
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael