Hanes ariannol AID TO THE CHURCH IN NEED (UNITED KINGDOM)
Rhif yr elusen: 1097984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.29m | £11.30m | £10.25m | £12.15m | £12.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.35m | £9.77m | £12.02m | £10.71m | £12.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £79.29k | £5.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.89m | £10.93m | £9.84m | £11.80m | £12.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £394.09k | £369.78k | £411.48k | £353.52k | £365.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.40m | £3.08m | £1.81m | £3.72m | £5.18m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.24m | £8.63m | £10.88m | £9.40m | £10.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £1.13m | £1.14m | £1.31m | £1.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.32k | £39.84k | £34.51k | £39.84k | £43.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.83m | £7.33m | £9.60m | £7.86m | £8.95m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.