ymddiriedolwyr FRIENDS OF WATERSHIP DOWN HEALTH
Rhif yr elusen: 1099657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH LESLIE USHER | Cadeirydd | 19 April 2007 |
|
|
||||
Dr Nicola Alison Decker | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Margo Sadie Poynter | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
JANE PATRICIA TIMBERLAKE | Ymddiriedolwr | 28 January 2010 |
|
|
||||
CONCHITA COLLINS | Ymddiriedolwr | 16 October 2007 |
|
|
||||
MRS SUSAN MARY CARTER | Ymddiriedolwr | 10 February 2003 |
|
|||||
SUSAN LORRAINE BERRY | Ymddiriedolwr | 10 February 2003 |
|
|
||||
PAUL STANLEY TROTMAN | Ymddiriedolwr | 10 February 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.