Hanes ariannol KEYNSHAM & DISTRICT DIAL-A-RIDE
Rhif yr elusen: 1099197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (160 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.69k | £162.29k | £171.82k | £153.35k | £180.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.17k | £165.40k | £141.86k | £149.77k | £178.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.45k | £91.70k | £171.82k | £92.12k | £121.99k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.