Hanes ariannol RAMBERT SCHOOL OF BALLET AND CONTEMPORARY DANCE

Rhif yr elusen: 1098900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.90m £2.68m £3.16m £3.34m £3.46m
Cyfanswm gwariant £2.54m £2.71m £2.77m £3.33m £3.27m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £494.53k £641.62k £690.91k £1.10m £705.97k
Incwm o roddion a chymynroddion £384.04k £172.63k £513.63k £333.39k £278.89k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £48.95k £33.89k £45.75k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.25m £2.42m £2.58m £2.95m £3.06m
Incwm - Gwaddolion £0 £172.63k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.55k £3.91k £3.79k £20.10k £73.64k
Incwm - Arall £246.64k £87.98k £11.11k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.50m £2.68m £2.73m £2.94m £3.14m
Gwariant - Ar godi arian £46.50k £36.50k £37.94k £60.57k £123.81k
Gwariant - Llywodraethu £15.06k £16.14k £17.52k £34.34k £84.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £332.00k £0