Ymddiriedolwyr MALARIA CONSORTIUM
Rhif yr elusen: 1099776

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfred Mbacham | Cadeirydd | 31 July 2023 |
|
|
||||
Dr Halima Mwenesi | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Professor Rachel English | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|||||
Oumar Gaye | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Jane Louise Edmondson OBE | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|||||
WILLIAM EDWIN MARTINDALE GODFREY | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Michelle Gilligan | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Dawa Dem | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Sarah de Tournemire | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Sherifatu Adigun | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Ian Christopher Boulton | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Professor Jayne Webster | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.