ymddiriedolwyr LANCASHIRE WOMEN
Rhif yr elusen: 1100976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNETTE HARWOOD | Cadeirydd | 25 September 2013 |
|
|
||||
Howard Hamilton-Smith | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Dr Charlotte Barrow | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Donna Livesey | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||
Laura Brown | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Pauline Geraghty MBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Margaret Ann Lishman | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|||||
Emma Louise Plachciak | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.