ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH WICK
Rhif yr elusen: 1098830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward David Farmer Reid Haines | Cadeirydd | 23 October 2019 |
|
|
||||||
Lynne Margaret RAYMER | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||
Andrew John Smart | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||
Steven Mark Bowyer | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||
Clair Meikle - Taylor | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||||
Jennifer Mary Phillips | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||||
NANCY CHRISTINA PRISCOTT | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||||
JEAN LILLIAN KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Adam Elliot Knowles | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Steven Thrush | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.