FINSBURY PARK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Finsbury Park Trust supports vulnerable people and responds to community need in order to improve the lives of all people in Finsbury Park. We support local people to take action to improve their lives for the better and respond to community need. The charity was established to play a pivotal role in regenerating the Finsbury Park neighbourhood, which lies on the corner of three boroughs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hackney
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 26 Awst 2004: Cofrestrwyd
- FINFUTURE (Enw blaenorol)
- FINSBURY PARK TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Ann Downes | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Marian Spall | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|||||
Soraya Adejare | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Alexandra Isobel Worrell | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Christine Hemmings | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Polly Isobel Robbins | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Anthonia Onigbode | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|||||
Lawrence Singha | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.82k | £145.42k | £86.78k | £208.22k | £141.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £309.94k | £166.74k | £165.46k | £203.00k | £162.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.60k | N/A | £111.10k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mawrth 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Mawrth 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/11/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/07/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/2013
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF URBAN REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION AND IN PARTICULAR IN FINSBURY PARK AND SURROUNDING AREAS BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS. (A) THE RELIEF OF POVERTY; (B) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; (D) THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OF CONSULTING IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE THROUGH HELP:- (I) TO ENABLE PEOPLE TO SET UP THEIR OWN BUSINESS, OR (II) TO EXISTING BUSINESSES (E) THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKSPACE, BUILDING, AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS; (F) THE PROVISION OF HOUSING FOR THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND THE IMPROVEMENT OF HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP PROVIDED THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITIES OR OTHER BODIES OF A STATUTORY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING; (G) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; (H) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE; (I) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; (J) THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES AND CHILDCARE; (K) THE PROTECTION AND CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT; (L) THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME; (M) THE PROVISION OF OFFICE AND MEETING SPACE FOR NON-PROFIT MAKING ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS AND N) SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION IN PARTICULAR IN FINSBURY PARK AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Finsbury Park Trust
225-229 Seven Sisters Road
LONDON
N4 2DA
- Ffôn:
- 07714237408
- E-bost:
- management@finsburyparktrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window