Hanes ariannol YAD VASHEM UK FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1099659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £391.25k £472.70k £444.20k £579.49k £399.01k
Cyfanswm gwariant £235.40k £398.47k £570.95k £644.44k £351.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.00k £35.44k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £526.33k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £26.37k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £1.26k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £25.53k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £10.00k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £618.03k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £26.41k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £34.83k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £8.00k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A