Hanes ariannol EAST READING HORTICULTURAL THERAPY AND COMMUNITY BASED TRAINING LIMITED

Rhif yr elusen: 1099441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.79k £29.21k £39.60k £43.88k £54.77k
Cyfanswm gwariant £46.37k £29.04k £45.34k £41.15k £46.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.20k £8.56k £23.90k £3.36k £5.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.62k £1.49k N/A N/A