Hanes ariannol YMCA NORTH STAFFORDSHIRE LTD.

Rhif yr elusen: 1100749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.39m £4.85m £5.10m £5.34m £5.23m
Cyfanswm gwariant £5.33m £4.39m £4.68m £4.98m £4.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £805.89k £681.14k £850.31k £930.42k £587.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £357.81k £240.02k £80.01k £34.03k
Incwm o roddion a chymynroddion £5.02k £210.36k £9.93k £19.51k £7.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £68.69k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.31m £4.38m £5.07m £5.30m £5.16m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.69k £1.43k £3.97k £18.74k £55.78k
Incwm - Arall £0 £262.42k £18.84k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.33m £4.39m £4.68m £4.98m £4.92m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.70k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0