Ymddiriedolwyr YMCA NORTH STAFFORDSHIRE LTD.
Rhif yr elusen: 1100749

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLENN HANDFORTH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mahishmi Irvine | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
HIFSA HAROON-IQBAL | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Trevor Lloyd Gordon | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Jayne Thorpe | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Nathan Cy Joy - Johnson | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Jane Sawyers QPM DL | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Dr Steve Wyn Williams | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Paul Williams | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
PETER ANDREW DARTFORD | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Paul John Franklin | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Andrew Robinson | Ymddiriedolwr | 17 September 2012 |
|
|
||||
BARBARA SUMNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JONATHON TOOHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.