KIDDERMINSTER AND WORCESTERSHIRE PROSTATE CANCER SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
At the Annual Meeting of the above named Group held on the 20th January 2015. It was proposed and seconded and unanimously agreed that the new title of the Group would be Kidderminster and Worcestershire Prostate Cancer Support Group. Is this change within the framework of our Group? Or do we have to have the change agreed by you? Revd Canon Paul Brothwell. Chairman
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
- PROSTATE CANCER SUPPORT GROUP (KIDDERMINSTER + DISTRICT) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY SYMONS RGN BSC | Cadeirydd |
|
|
|||||
DANIEL COOK | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
NICOLA LANGFORD | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
ALISON HANSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Peter Nigel Corbishley | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||
Derek Scully | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|||||
PAUL MARKALL | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
|
||||
DR RICHARD HERBERT MB CH.B | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.78k | £12.71k | £13.07k | £20.10k | £26.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.80k | £7.94k | £14.59k | £17.33k | £32.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Tachwedd 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 21 JULY 2003 AS AMENDED 20 JANUARY 2009 AS AMENDED ON 20/01/2015 AS AMENDED ON 19 JAN 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE THE PHYSICAL OR EMOTIONAL DISTRESS OR POVERTY OF PERSONS WITH PROSTATE CANCER, THE PARTNERS, FAMILIES AND FRIENDS OF PERSONS WITH PROSTATE CANCER AND PERSONS BEREAVED THROUGH PROSTATE CANCER 2. TO HELP AND SUPPORT PERSONS WITH PROSTATE CANCER AND THOSE WHO CARE FOR THEM, THE PARTNERS, FAMILIES AND FRIENDS OF PERSONS WITH PROSTATE CANCER AND PERSONS BEREAVED THROUGH PROSTATE CANCER 3. TO PROVIDE EDUCATION AND INFORMATION ABOUT PROSTATE CANCER TO PERSONS VULNERABLE TO AND WITH PROSTATE CANCER, PERSONS BEREAVED THROUGH PROSTATE CANCER AND MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE, AND TO RAISE PUBLIC AWARENESS OF PROSTATE CANCER.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 Swiss Heights
STOURPORT-ON-SEVERN
Worcestershire
DY13 0LJ
- Ffôn:
- 01299823166
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window