THE MISS J K STIRRUP CHARITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes. Trust is open to applications. Please submit your application to https://funding.ludlowtrust.com
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 August 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- THE MISS JOYCE KATHLEEN STIRRUP CHARITY TRUST (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/08/2019 | 18/08/2020 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.79k | £58.43k | £52.36k | £69.01k | £78.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.22k | £83.64k | £93.11k | £95.49k | £208.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2019 | 13 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2019 | 13 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18TH AUGUST 2003
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ludlow Trust Co Ltd
Tower Wharf
Cheese Lane
BRISTOL
BS2 0JJ
- Ffôn:
- 01173138200
- E-bost:
- charitabletrusts@ludlowtrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window