Hanes ariannol AGE UK EALING

Rhif yr elusen: 1100474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £355.46k £518.41k £402.46k £1.33m £676.87k
Cyfanswm gwariant £561.92k £523.67k £548.19k £650.31k £890.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £145.73k £184.61k £124.20k £128.91k £128.91k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £320.05k N/A £823.11k £43.63k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £13.88k N/A £84.78k £125.13k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £184.30k N/A £412.07k £486.76k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £187 N/A £5.59k £21.35k
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £21.39k N/A £786.71k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £523.67k N/A £603.49k £824.35k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £42.79k £46.76k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A £12 £122
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £4.03k £19.66k