Hanes ariannol SOUTH DORSET COMMUNITY SPORTS TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1101711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £519.30k £288.38k £473.88k £506.72k £552.20k
Cyfanswm gwariant £513.33k £334.67k £434.64k £498.06k £503.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k £118.60k £49.46k £46.88k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £41.90k N/A N/A £3.48k £3.92k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £477.39k N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A £503.24k £546.58k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8 N/A N/A £0 £1.70k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £513.33k N/A N/A £498.06k £503.81k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A £1.68k £1.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0