Hanes ariannol Epilepsy Research Institute UK
Rhif yr elusen: 1100394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65m | £2.26m | £1.23m | £2.39m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.64m | £2.07m | £2.00m | £2.27m | £2.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £485.00k | £1.28m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £2.09m | £1.11m | £2.74m | £1.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.03k | £28.60k | £16.50k | £25.59k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.07k | £87.70k | £0 | £133.59k | £18.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.35k | £48.75k | £64.74k | £86.12k | £168.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £32.64k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.78m | £1.31m | £423.74k | £1.52m | £928.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.87m | £1.84m | £2.09m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.49k | £198.46k | £158.94k | £174.65k | £173.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.04k | £23.83k | £0 | £27.98k | £104.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.02m | £1.34m | £1.32m | £1.57m | £1.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.13k | £10.12k | £18.92k | £18.37k | £39.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.