ymddiriedolwyr THE ENFIELD ISLAND YOUTH AND COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1109131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (125 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY JOHN WALKER | Cadeirydd |
|
||||||||
Haroon Rashid | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||||
Gary Armstrong | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||
Hanafiah Helena Armstrong | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||||
Rebecca Katherine Sycamore | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
GRAHAM KENNETH JIMPSON | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||||
Doreen Willis | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.