BERNIE GRANT CENTRE PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The education of the public in the arts in particular by the provision of an arts centre, facilities for training in the arts and the development of creative talent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,148,777
Roddion a chymynroddion | £647.65k | |
Weithgareddau elusennol | £84.95k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £378.60k | |
Buddsoddiadau | £37.58k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,492,687
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Arall | £0 |
£114,743 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £518,371 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.49m |
Pobl

9 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Oswald Williams | Cadeirydd | 14 December 2023 |
|
|
||||
Bolanle Evelyn Oluwole | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Emma Bowman | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Charis Thomas | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Sam Mackay | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Philippine Ai-Linh Marie NGUYEN NGOC | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Robert Andrew Hylton Muncaster | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Jonathan Rand | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Miranda Agnes Jayne Grell | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Nii Nortey | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £747.46k | £1.23m | £984.78k | £848.81k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £899.48k | £1.33m | £1.30m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £854.41k | £401.91k | £253.92k | £518.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.18k | £1.25k | £0 | £453.86k | £647.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £378.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £675.80k | £1.19m | £948.49k | £356.77k | £84.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.48k | £35.88k | £36.29k | £38.17k | £37.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £899.48k | £1.33m | £1.30m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.73k | £25.15k | £10.28k | £19.15k | £25.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.92m | £11.64m | £11.39m | £11.13m | £10.88m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.01m | £1.21m | £1.32m | £1.27m | £1.33m | |
|
Cyfanswm asedau | £309.57k | £475.80k | £440.38k | £226.17k | £228.19k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.00m | £1.55m | £1.61m | £1.59m | £1.63m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 SEPTEMBER 2002. CERTIFICATE OF NAME CHANGE DATED 20 NOVEMBER 2002. AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTION DATED 22 JANUARY 2004 as amended on 14 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS IN PARTICULAR BY: A) THE PROVISION OF A CENTRE IN THE LONDON BOROUGH OF HARINGEY WHICH WILL ENABLE CREATIVE TALENT TO DEVELOP IN AN ETHNICALLY DIVERSE AND DISADVANTAGED PART OF LONDON. B) THE PROVISION OF FACILITIES FOR TRAINING AND INSTRUCTION IN MUSIC, DRAMA, DANCE, MULTI-MEDIA, AND NEW MEDIA AND ASSOCIATED NON-PERFORMING PROFESSIONS. C) THE PROVISION OF SMALL AND MEDIUM SIZE PERFORMANCE SPACES FOR USE BY EMERGING LOCAL AND REGIONAL TALENT AS WELL AS VISITING PERFORMERS. D) THE PROVISION OF FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR LOCAL CREATIVE TALENT TO DEVELOP AND PROSPER IN AN ENVIRONMENT WHICH IS WELL RESEARCHED AND CONTROLLED BY A DIVERSE LOCAL COMMUNITY, FOR THE BENEFIT OF THAT COMMUNITY. THESE FACILITIES MAY INCLUDE THE PROVISION OF ENTERPRISE UNITS. 3.1.2 THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT BY SUCH MEANS THAT ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION OF MANAGED WORKSPACE UNITS OF OTHER BUSINESS UNITS, BUILDINGS AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS PARTICULARLY AMONGST THOSE WHO ARE IN NEED AND RESIDENT WITHIN LONDON BOROUGH OF HARINGEY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TOWN HALL APPROACH ROAD
TOTTENHAM
LONDON
N15 4RX
- Ffôn:
- 02080544447
- E-bost:
- finance@berniegrantcentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window