ymddiriedolwyr HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1100417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Kennelly | Cadeirydd | 18 May 2011 |
|
|
||||
Matthew York | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Oliver Stanley | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Robert Wood | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Grace Cheyney | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Ian Prideaux | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Peter Simon Cleverly | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Joshua Hensman | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Richard Barton-Wood | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Krysia Butwilowska | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Sukanya Sitaram | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|||||
Councillor Dan Putty JP | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
Councillor Andrew Joy | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
Jo Ash CBE | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.