ymddiriedolwyr THE EUROPAEUM
Rhif yr elusen: 1105477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Marie-Laure Salles | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Andrienne d'Arenberg | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Laura Helena Nordstrom | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Dr ANDREW WINSTON MAWDSLEY GRAHAM | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Baroness Margaret Jay | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Professor Sally Mapstone | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Pascal Lamy | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Professor MUDr Tomas Zima | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR Jose Manuel Durao Barroso | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
LORD PATTEN | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
HIS EXCELLENCY KAREL SCHWARZENBERG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.