ymddiriedolwyr THE ROYAL ARMOURED CORPS MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1104235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry David Allfrey MBE | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
DAVID JAMES LORD SWANN | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Stephen James Branford White | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Major General Simon John Malise Graham CB | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Penelope Gifford Longman | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Mark David Powell | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
MAJOR MACNAMARA TD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.