Hanes ariannol THE QUEEN'S COLLEGE, OXFORD
Rhif yr elusen: 1142553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.14m | £16.07m | £11.44m | £14.61m | £13.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.52m | £13.35m | £14.10m | £16.04m | £15.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.35m | £5.12m | £2.09m | £2.32m | £2.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £672.00k | £284.00k | £27.00k | £451.00k | £812.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.97m | £4.37m | £4.35m | £5.70m | £5.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £3.19m | £4.99m | £1.97m | £2.11m | £1.76m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.14m | £5.92m | £4.68m | £6.12m | £4.73m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £371.00k | £304.00k | £21.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | £0 | £0 | £174.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.52m | £11.41m | £12.59m | £14.14m | £12.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.56m | £1.95m | £1.51m | £1.90m | £3.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £20.00k | £0 | £0 | £24.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.44m | £1.41m | £1.27m | £1.32m | £2.32m | |
|
Gwariant - Arall | £444.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.