Hanes ariannol GTFM (SOUTH WALES) LTD

Rhif yr elusen: 1111030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.38k £50.32k £47.15k £36.70k £60.29k
Cyfanswm gwariant £40.53k £49.48k £47.83k £36.62k £48.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £6.73k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.00k £4.00k N/A N/A