FRIENDS OF KEHILLAS HAGRA (BEIT SHEMESH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Poverty, Religion and Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Israel
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob SCHONBERG | Ymddiriedolwr | 28 December 2018 |
|
|||||||||
Chaim Zvi COHEN | Ymddiriedolwr | 28 December 2018 |
|
|||||||||
ANDREW SCHER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.99k | £11.53k | £26.08k | £28.59k | £3.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.83k | £53.03k | £0 | £0 | £60.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH RELIGION AND ORTHODOX JEWISH RELIGIOUS EDUCATION AMONG MEMBERS OF THE JEWISH FAITH IN RAMAT BEIT SHEMESH, ISRAEL AND 3.1.2 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PARTS OF THE CAPITAL AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT FOR OR TOWARDS SUCH OF THE OBJECTS OF THE CHARITY AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE INCLUDING PAYMENTS BY WAY OF IT OR LOAN (WITH OR WITHOUT INTEREST) TO INDIVIDUAL PERSONS IN ANY PART OF THE WORLD PROVIDED THAT SUCH PERSONS IN ANY PART OF THE WORLD PROVIDED THAT SUCH PERSONS QUALIFY AS OBJECTS OF THE CHARITY COMMUNITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES MAY AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION FOR THE PERIOD OF 21 Y EARS FROM THE DATE OF THIS DEED INSTEAD OF APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY IN ANY YEAR ACCUMULATE ALL OR ANY PART OF SUCH INCOME AT COMPOUND INTEREST BY INVESTING THE SAME AND THE RESULTING INCOME IN ANY OF THE AUTHORISED INVESTMENTS AND HOLD THE SAME AS AN ACCRETION TO AND AS PAR OF THE CAPITAL OF THE CHARITY WITHOUT PREJUDICE TO THEIR RIGHT TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME ARISING IN THE THEM CURRENT YEAR..
Maes buddion
RAMAT BEIT, SHEMESH IN ISRAEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 GOLDERS GARDENS
LONDON
NW11 9BU
- Ffôn:
- 02084584820
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window