Hanes ariannol BRISTOL BAPTIST COLLEGE
Rhif yr elusen: 1102280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £598.18k | £448.09k | £504.93k | £591.16k | £436.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £665.63k | £599.37k | £511.11k | £616.06k | £735.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.37k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £120.01k | N/A | £96.06k | £152.06k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £160 | N/A | £179 | £798 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £295.50k | N/A | £289.05k | £312.26k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £182.49k | N/A | £119.64k | £124.11k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £20 | N/A | £9 | £1.93k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £410 | N/A | £0 | £10.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £644.84k | N/A | £493.41k | £597.82k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.78k | N/A | £17.70k | £18.24k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.84k | N/A | £5.79k | £6.32k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.95k | N/A | £15.89k | £15.82k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.