Hanes ariannol SOUTH SOMERSET COMMUNITY ACCESSIBLE TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1101645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.80k | £140.54k | £157.79k | £123.55k | £138.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.36k | £142.76k | £114.15k | £121.36k | £128.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.28k | £16.30k | £14.41k | £15.90k | £16.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.87k | £33.50k | £56.03k | £24.57k | £25.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.