ymddiriedolwyr LLANGOLLEN MUSEUM
Rhif yr elusen: 1103113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pam Taylor | Cadeirydd | 01 October 2015 |
|
|
||||
Kerrison Griffiths | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Gillian Smith | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Gareth Benjamin | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
JEANETTE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Darrel Blades | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|
||||
MARGARET JONES | Ymddiriedolwr | 28 August 2012 |
|
|
||||
John Pugh | Ymddiriedolwr | 12 April 2012 |
|
|
||||
PETER JONES | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
||||
KEITH SULLIVAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUZANNE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.