Hanes ariannol THE LICHFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 1107827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.37m | £18.20m | £16.56m | £17.06m | £27.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.03m | £18.52m | £17.47m | £18.03m | £18.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £251.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.33m | £14.30m | £10.06m | £13.86m | £14.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £396.00k | £497.00k | £482.00k | £448.00k | £591.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.95m | £1.85m | £1.18m | £1.39m | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.49m | £1.49m | £1.25m | £1.35m | £1.52m | |
|
Incwm - Arall | £205.00k | £58.00k | £3.59m | £19.00k | £9.75m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £545.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.70m | £18.31m | £17.29m | £17.73m | £18.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.00k | £0 | £156.00k | £146.00k | £237.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.00k | £146.00k | £137.00k | £140.00k | £167.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.96m | £3.02m | £2.50m | £2.55m | £1.96m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £62.00k | £0 | £138.00k | £146.00k | £237.00k | |
|
Gwariant - Arall | £238.00k | £211.00k | £26.00k | £157.00k | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.