Hanes ariannol Birmingham Newman University

Rhif yr elusen: 1110346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.79m £24.12m £24.37m £25.20m £34.15m
Cyfanswm gwariant £23.37m £22.09m £23.95m £25.01m £32.00m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.03m £1.13m £1.30m £1.21m £930.24k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £240
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £23.76m £24.12m £24.36m £25.02m £33.66m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £26.70k £5.03k £6.82k £181.64k £495.43k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £23.37m £22.09m £23.95m £25.01m £32.00m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £43.62k £17.73k £48.66k £69.02k £76.30k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0