ymddiriedolwyr KINGSWAY INTERNATIONAL CHRISTIAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1102114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyn Knuckles | Cadeirydd | 10 November 2013 |
|
|
||||
Amelia Dumaka | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Dr Timothy Abioye | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
Dr Niyi Opaleye | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
Toye Adedeji | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|||||
Muyiwa Banwo | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
MAYOMI ANUWE | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
Rexford Sam | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
Charles Clarke | Ymddiriedolwr | 10 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.