Hanes ariannol Citizens Advice Bury and Bolton Limited

Rhif yr elusen: 1102536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.97m £2.02m £1.62m £1.62m £1.92m
Cyfanswm gwariant £1.93m £1.79m £1.48m £1.81m £1.97m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £160.00k £140.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £998.00k £589.00k £122.34k £442.20k £304.76k
Incwm o roddion a chymynroddion £115.50k £269 £105 £0 £10.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £8.34k £0 £0 £78.90k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.82m £1.98m £1.62m £1.54m £1.89m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £713 £138 £62 £1.89k £6.76k
Incwm - Arall £28.70k £100.56k £0 £0 £15.30k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.93m £1.79m £1.48m £1.81m £1.97m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.50k £2.66k £5.43k £5.90k £5.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0