Hanes ariannol HAZEL GROVE BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1133951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £253.77k £245.91k £253.15k £290.59k £300.21k
Cyfanswm gwariant £266.42k £231.58k £271.75k £311.52k £290.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A