Hanes ariannol TANGERE ARTS
Rhif yr elusen: 1102305
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.51k | £43.93k | £31.57k | £1.61k | £20.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.93k | £45.57k | £33.02k | £3.78k | £19.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.