Hanes ariannol HIGH WYCOME YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1102658
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £711.74k | £692.67k | £707.22k | £780.85k | £720.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £722.94k | £680.18k | £728.07k | £724.91k | £757.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £179.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £284.19k | £274.71k | £264.15k | £268.60k | £255.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.44k | £19.69k | £25.08k | £33.85k | £24.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £406.51k | £398.35k | £418.93k | £454.80k | £439.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | -£71 | -£931 | £23.61k | £1.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £410.97k | £411.91k | £435.34k | £441.15k | £496.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.65k | £6.34k | £6.22k | £6.33k | £6.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.