TAUNTON EAST DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a venue which is manned by one paid staff and volunteers for various 'surgeries', Housing Benefits, Housing Advice for tenants, Fresh steps NHS,Job Club. Drop in help and advice and sign posting Organizes various activities in the community, every school holiday activities days, Brunch Clubs Prepares a regular Community Newsletter/manages a website
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,088 o 1 gontract(au) llywodraeth a £32,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- TEDT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Li | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
David Lee Kassapian | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Stephen Wray | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
MARY GREENSLADE | Ymddiriedolwr | 01 June 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.94k | £79.37k | £178.11k | £217.81k | £195.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.67k | £58.97k | £91.52k | £179.65k | £231.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.81k | N/A | £35.99k | £24.06k | £19.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.22k | £33.95k | £23.00k | £27.50k | £32.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 MAY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 MAY 2004. as amended on 08 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
The promotion for the benefit of the public of community regeneration in areas of social and economic deprivation in particular but not exclusively in Taunton East by all or any of the following means: (a) the relief of financial hardship among people (including but not limited to individuals and families) by providing such persons with goods, services, advice and support for the improvement of the conditions of life in socially and economically disadvantaged communities to enable them to thrive and encourage the development of a cohesive, connected and supportive community; (b) developing the skills of the members of socially and economically disadvantaged communities in such a way that they are better able to identify, and help meet, their needs and to participate more fully in society; (c) the maintenance, improvement or provision of public amenities; (d) the provision of facilities, events and / or activities designed to support the promotion of community capacity building and cohesion; (e) the protection or conservation of the environment; and (f) such other means as may from time to time be determined subject to the prior written consent of the Charity Commissioners for England and Wales.
Maes buddion
THE COMMUNITY OF TAUNTON EAST (THE LANE, LAMBROOK AND HALCON ESTATES).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Link Centre
12 Moorland Close
TAUNTON
TA1 2DD
- Ffôn:
- 01823350788
- E-bost:
- community@linkpartnership.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window