Hanes ariannol FACING HISTORY AND OURSELVES
Rhif yr elusen: 1103592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £336.35k | £572.50k | £473.08k | £356.08k | £558.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.37k | £451.61k | £333.51k | £344.14k | £415.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.94k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £548.54k | N/A | N/A | £540.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £23.96k | N/A | N/A | £14.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £2.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £451.61k | N/A | N/A | £391.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £23.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £24.57k | N/A | N/A | £8.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.